Américo Nunes, nascido a 23 de Dezembro de 1940, é natural de Almaceda, Castelo Branco.
Habilitações literárias: Ensino Secundário; Curso Técnico-Profissional da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa na categoria profissional de Chefe de Recepção de Hotel.
Actividade sindical:
- membro da direcção do Centro de Alegria no Trabalho (CAT) do Hotel Tivoli entre 1970 e 1973, com o pelouro da Informação e Cultura, tendo sido director do jornal "Zumbido";
- elemento de uma Comissão Sindical que actuava para destituir a direcção fascista do sindicato de Hotelaria (Lisboa) entre 1970 e 1974;
- eleito a 1974-04-29 para a Comissão Directiva Provisória do Sindicato da Indústria Hoteleira do Distrito de Lisboa, de que seria membro até 1974-07-30;
- eleito para a direcção do sindicato de Hotelaria do Sul a 30 de Julho de 1974. Seria sucessivamente eleito para os seus corpos gerentes até 2012;
- membro suplente do Secretariado da Intersindical entre 1975 e 1977;
- membro do Conselho Nacional da CGTP-IN entre os mandatos 1983-1986 e 1999-2003;
- membro do Secretariado do Conselho Nacional da CGTP-IN entre os mandatos 1996-1999 e 1999-2003;
- membro suplente da Comissão Executiva do Conselho Nacional da CGTP-IN no mandato 1986-1989; membro efectivo entre os mandatos 1989-1993 e 1999-2003;
- presidente da direcção do sindicato de Hotelria entre 1976 e 1979;
- co-fundador da Federação Nacional dos Sindicatos de Hotelaria e seu coordenador de 1977-12-07 a 1986;
- membro da Comissão de Trabalhadores do Hotel Tivoli, SA, até 2004;
- por ocasião do 120.º aniversário do Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria do Norte, a 25 de Maio de 2018, foi designado pela sua Assembleia Geral seu sócio honorário número 1.
Actividade política:
- participação militante, no MDP/CDE, nas eleições de 1969 e 1973;
- militante do Partido Comunista Português (PCP) desde Junho de 1974.
Outras actividades:
- presidente da Mesa da Assembleia Geral de A Voz do Operário durante dois mandatos;
- presidente da Direcção do Instituto Bento de Jesus Caraça (IBJC) durante três mandatos;
- presidente da Mesa da Assembleia Geral da Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Charneca da Caparica (CURPIC) durante dois mandatos.